KRS 0000133241
REGON67019389100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "TABACEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "TABACEL"
Data rejestracji 03 paź 2002 (22 lata temu) 03 paź 2002
Data usunięcia 18 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIASKOWA, 6, ZIELONKI, 05-082, STARE BABICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3440000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#1600Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5135Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓWEUGENIUSZ TOMASZ KUKUŁOWICZ
Wspólnik
2002-10-03
2007-01-04
4860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2430000,00 ZŁ
WŁODZIMIERZ JERZY DZIEKOŃSKI
Wspólnik
2002-10-03
2018-10-18
2020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1010000,00 ZŁ
Wspólnik
2007-01-04
2018-10-18
4860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.430.000 ZŁOTYCH
01487937500000
WŁODZIMIERZ JERZY DZIEKOŃSKI
Likwidator
2008-01-11
2018-10-18
ANDRZEJ KUKUŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-03
2018-10-18
EUGENIUSZ TOMASZ KUKUŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-03
2018-10-18
ELŻBIETA DZIEKOŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-03
2018-10-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WŁODZIMIERZ JERZY DZIEKOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-03
2008-01-11
2002-10-03
2008-01-11
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "TABACEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie