KRS 0000203677
NIP6570308620
REGON29051598900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KIELCACH
Data rejestracji 21 kwi 2004 (20 lat temu) 21 kwi 2004
Data usunięcia 31 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PADEREWSKIEGO, 31, KIELCE, 25-004, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOKAZIMIERZ SŁAWEK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-21
2008-04-30
KAZIMIERZ SŁAWEK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-30
2020-08-31
STANISŁAW KASPERCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-21
2008-04-30
STANISŁAW SUCHACKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-21
2008-04-30
STANISŁAW CIERPISZ
Członek Organu Nadzoru
2004-04-21
2008-04-30
TADEUSZ RYLSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-21
2008-04-30
ZBIGNIEW ZENON JANUS
Członek Organu Nadzoru
2008-04-30
2020-08-31
JANUSZ ZYGMUNT SZUMEROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-30
2020-08-31
WALDEMAR JANUSZ ŚLUSARSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-21
2008-04-30
JANINA ZŁOTNIK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-21
2008-04-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
PIOTR ANDRZEJ WOJTASIK
PREZES
2004-04-21
2005-04-13
HENRYK DĄBROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-21
2008-04-30
WOJCIECH PIOTR KAŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-21
2008-04-30
MAŁGORZATA KOZIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2005-04-13
2017-03-31
2004-04-21
2020-08-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-21
2020-08-31
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH
2004-04-21
2020-08-31
PADEREWSKIEGO, 31, KIELCE, 25-004, KIELCE, POLSKA
2010-09-21
2020-08-31
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2010-09-21
2020-08-31
7733Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
2010-09-21
2020-08-31
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2010-09-21
2020-08-31
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2010-09-21
2020-08-31
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2010-09-21
2020-08-31
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2010-09-21
2020-08-31
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2010-09-21
2020-08-31
9101B - DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW
2010-09-21
2020-08-31
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie