KRS 0000201933
NIP6550000758
REGON00034411300000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 30 mar 2004 (20 lat temu) 30 mar 2004
Data usunięcia 28 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RYNEK, 11, OLEŚNICA, 28-220, OLEŚNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6550000758
data rejestracji 31 gru 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIJANINA ZŁOTNIK
Likwidator
2019-01-29
2020-10-28
ANDRZEJ RĘDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-30
2010-10-08
BRONISŁAW GODOS
Członek Organu Nadzoru
2004-03-30
2020-10-28
STANISŁAW SIEKIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-30
2006-12-18
ANTONI JAN NOWOSIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-30
2020-10-28
HENRYK CHOJNA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-30
2006-12-18
ADAM SIEKIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-10-08
2018-01-26
HENRYK ŚWIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-18
2020-10-28
HENRYK WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-18
2018-10-24
BOLESŁAW CIRA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-30
2020-10-28
ZOFIA LALEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-30
2020-10-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
JANINA ZŁOTNIK
PREZES
2004-03-30
2019-01-29
LESZEK BARTŁOMIEJ ŚWIĄTEK
DOCHODZĄCY CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-30
2019-01-29
WŁADYSŁAW PLEWA
DOCHODZĄCY CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-30
2010-10-08
HALINA MARIA SZCZEPAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-08
2019-01-29
2004-03-30
2006-12-18
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OLEŚNICY
2006-12-18
2019-01-29
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie