KRS 0000157723
NIP6570388004
REGON29052518900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA "TURYSTA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTURYSTYCZNA "TURYSTA"
Data rejestracji 04 kwi 2003 (21 lat temu) 04 kwi 2003
Data usunięcia 10 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PADEREWSKIEGO, 31, KIELCE, 25-004, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJEMARTA PAJĄK SATURCZAK
Pełnomocnik
2011-02-03
2011-09-07
SAMODZIELNE DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI.
JAN RAPCIA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-06
2009-04-06
STANISŁAW JÓZEF ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2011-02-03
MARTA SATURCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2008-06-06
JAN SKOWROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2008-06-06
IRENA JOANNA BŁĘDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-06
2012-08-10
MARTYNA JOLANTA SUTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-04-06
2011-02-03
TERESA CELINA KOMOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-02-03
2012-08-10
JAROSŁAW FELIKS FRANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-03
2012-08-10
URSZULA ZOFIA JAROMIN
Likwidator
2011-07-12
2012-08-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
WŁADYSŁAW KAZIMIERZ KUC
PREZES
2003-04-04
2009-04-06
GRAŻYNA DANUTA MAZUR
WICEPREZES
2003-04-04
2009-04-06
GRAŻYNA DANUTA MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2009-04-06
2011-02-03
EWA KAZIMIERA SZAFRAŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-06
2011-02-03
STANISŁAW JÓZEF ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-02-03
2011-07-12
WŁADYSŁAW KAZIMIERZ KUC
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-02-03
2011-07-12
2003-04-04
2011-07-12
SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA "TURYSTA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie