KRS 0000129029
NIP6560000346
REGON00034450900000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 02 wrz 2002 (22 lata temu) 02 wrz 2002
Data usunięcia 12 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KRAKOWSKA, 1, WODZISŁAW, 28-330, WODZISŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email GSWODZISLAW@OP.PL
Dane podatkowe
NIP 6560000346
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACHDANUTA WYDRZYŃSKA
Likwidator
2019-06-26
2021-05-12
ALEKSANDER JÓZEF ŁOBODA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-02
2007-10-10
BARBARA BIAŁACH
Członek Organu Nadzoru
2002-09-02
2005-12-05
KRYSTYNA WIERZCHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-02
2004-10-21
STANISŁAW TRZCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-02
2004-10-21
ZBIGNIEW SZWACZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-02
2010-06-07
STANISŁAW MARIAN ZIĘBA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-02
2007-10-10
SŁAWOMIR PIOTR JAWOR
Członek Organu Nadzoru
2002-09-02
2007-10-10
WIESŁAW ZACZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-02
2004-10-21
MARZENA BARBARA REMBISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-12-05
2016-09-15
BARBARA BIAŁACH
Członek Organu Nadzoru
2007-10-10
2018-08-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
WOJCIECH PIOTR KAŁKA
PREZES
2002-09-02
2005-12-05
DANUTA WYDRZYŃSKA
SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-02
2005-12-05
DANUTA WYDRZYŃSKA
PREZES
2005-12-05
2019-06-26
PIOTR BYSZEWSKI
V-CE PREZES
2005-12-05
2010-02-04
ZDZISŁAWA JADWIGA BUDZIOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-04
2016-09-15
MARZENA BARBARA REMBISZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-15
2019-06-26
2002-09-02
2019-06-26
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie