KRS 0000201316
NIP5250005171
REGON00038704500000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIEPORĘCIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIEPORĘCIE
Data rejestracji 15 kwi 2004 (20 lat temu) 15 kwi 2004
Data usunięcia 16 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres JANA KAZIMIERZA, 142, NIEPORĘT, 05-126, NIEPORĘT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email GSSCHZALEW@WP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEEDWARD KAZIMIERZ MORAWSKI
Likwidator
2016-06-10
2017-05-16
CZESŁAW PIETRASZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-15
2005-04-18
NARCYZ TOKARSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-15
2017-05-16
HIERONIM CZERNICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-15
2015-03-04
JULIUSZ ROMAN SARAT
Członek Organu Nadzoru
2004-04-15
2014-07-09
EDWARD POWIERŻA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-15
2006-10-27
HENRYK WŁADYSŁAW ZAKRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-15
2006-10-27
HENRYK WIESŁAW SIEMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-15
2006-10-27
EDWARD KAZIMIERZ MORAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-07-09
2017-05-16
SŁAWOMIR FILIPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-07-09
2017-05-16
MARIA KRYSTYNA GLEB
Członek Organu Nadzoru
2006-10-27
2014-07-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
KRZYSZTOF SATERNUS
PREZES ZARZĄDU
2004-04-15
2016-06-10
HELENA PISARSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-04-15
2014-07-09
JULIAN ZYGMUNT KOSTRO OLECHOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2004-04-15
2006-10-27
HIERONIM CZERNICKI
ZASTĘPCA PREZESA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO ZARZĄDU NA OKRES 20.09.2006R.-30.06.2007R.
2006-10-27
2007-08-24
HIERONIM CZERNICKI
ZASTĘPCA PREZESA - DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ OD DNIA 01.07.2007R. DO 30.06.2008R.
2007-08-24
2008-08-13
HIERONIM CZERNICKI
ZASTĘPCA PREZESA-DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ OD DNIA 01.07.2008R. DO 30.06.2009R.
2008-08-13
2009-06-09
HIERONIM CZERNICKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU NA OKRES OD 06.05.2009 DO 30.06.2010
2009-06-09
2010-05-18
HIERONIM CZERNICKI
P.O. ZASTĘPCY PREZESA OD 07.05.2010R. DO 30.06.2014R.
2010-05-18
2014-07-09
HIERONIM CZERNICKI
ZASTĘPCA PREZESA
2014-07-09
2015-03-04
EDWARD KAZIMIERZ MORAWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2014-07-09
2016-06-10
2004-04-15
2016-06-10
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIEPORĘCIE
2004-04-15
2012-07-10
PLAC WOLNOŚCI, 3A, NIEPORĘT, 05-126, NIEPORĘT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie