KRS 0000010485
NIP5222067473
REGON01027214000000
Nazwa"SOLCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaSOLCOM
Data rejestracji 07 maj 2001 (23 lata temu) 07 maj 2001
Data usunięcia 20 sie 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AKSAMITNA, 2, WARSZAWA, 02-287, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 900000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6521Z LEASING FINANSOWY #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIEPO INTERNATIONAL S.A.R.L.
Wspólnik
2001-05-07
2008-08-20
8500 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ - 850000ZŁ
KATARZYNA BARBARA MIECZKOWSKA
Prokurent
2001-05-07
2008-08-20
ODDZIELNA
EDWARD POWIERŻA
Powiernik
2002-04-26
2008-08-20
EDWARD POWIERŻA
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2002-04-26
2008-08-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ELŻBIETA TERESA DĘBSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-07
2008-08-20
ALBIN JÓZEF MAZURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-05-07
2001-07-17
MACIEJ JANUSZ PLESKOT
PREZES ZARZĄDU
2001-07-17
2008-08-20
2001-05-07
2002-04-26
SOLCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie