KRS 0000200556
NIP9460006144
REGON43048836500000
Nazwa"INTERNATIONAL GLASS POLAND POLESIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERNATIONAL GLASS POLAND POLESIE
Data rejestracji 18 mar 2004 (21 lat temu) 18 mar 2004
Data usunięcia 21 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PÓŁŁANKI, 62, KRAKÓW, 30-740, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 860000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJWspólnik
2004-03-18
2008-10-21
1720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 860.000 ZŁ
00691113900000
CECYLIA RENATA REGUŁA
Likwidator
2006-10-10
2008-10-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM DYREKTOR ZARZĄDU LUB KONTROLER FINANSOWY.
IRENEUSZ TEOFIL SKWAREK
DYREKTOR ZARZĄDU
2004-03-18
2006-10-10
KRZYSZTOF PAWEŁ GRANICKI
KONTROLER FINANSOWY
2004-03-18
2006-10-10
2004-03-18
2006-10-10
"INTERNATIONAL GLASS POLAND POLESIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie