KRS 0000197295
REGON09045107200000
Nazwa"INTERNATIONAL GLASS POLAND POMORZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"INTERNATIONAL GLASS POLAND POMORZE" -
Data rejestracji 26 lut 2004 (21 lat temu) 26 lut 2004
Data usunięcia 09 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OŁOWIANA, 13, BYDGOSZCZ, 85-461, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1020000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJWspólnik
2004-02-26
2010-08-09
2.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.020.000,00 ZŁ
00691113900000
WANDA MARIA HOJŁO
Likwidator
2006-06-14
2010-08-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM DYREKTOR ZARZĄDU LUB KONTROLER FINANSOWY.
IRENEUSZ TEOFIL SKWAREK
DYREKTOR ZARZĄDU
2004-02-26
2010-08-09
KRZYSZTOF PAWEŁ GRANICKI
KONTROLER FINANSOWY
2004-02-26
2010-08-09
2004-02-26
2006-06-14
"INTERNATIONAL GLASS POLAND POMORZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie