KRS 0000197565
REGON63039539600000
Nazwa"INTERNATIONAL GLASS POLAND WIELKOPOLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERNATIONAL GLASS POLAND WIELKOPOLSKA
Data rejestracji 02 mar 2004 (21 lat temu) 02 mar 2004
Data usunięcia 13 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PÓŁŁANKI, 62, KRAKÓW, 30-740, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 701000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJWspólnik
2004-03-02
2018-04-13
1.402 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 701.000 ZŁ
00691113900000
ELŻBIETA TERESA GRUDZIEŃ
Likwidator
2017-06-06
2018-04-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM DYREKTOR ZARZĄDU LUB KONTROLER FINANSOWY.
IRENEUSZ TEOFIL SKWAREK
DYREKTOR ZARZĄDU
2004-03-02
2017-06-06
KRZYSZTOF PAWEŁ GRANICKI
KONTROLER FINANSOWY
2004-03-02
2017-06-06
2004-03-02
2017-06-06
"INTERNATIONAL GLASS POLAND WIELKOPOLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-02
2017-06-06
STRZESZYŃSKA, 23, POZNAŃ, 60- 479, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie