KRS 0000198053
REGON75041558800000
Nazwa"INTERNATIONAL GLASS POLAND MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERNATIONAL GLASS POLAND MAZOWSZE
Data rejestracji 02 mar 2004 (21 lat temu) 02 mar 2004
Data usunięcia 10 maj 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 4, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIWspólnik
2004-03-02
2010-05-10
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁ
00691113900000
BARBARA BŁASZKIEWICZ
Likwidator
2006-10-23
2010-05-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM DYREKTOR ZARZĄDU LUB KONTROLER FINANSOWY
IRENEUSZ TEOFIL SKWAREK
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDU
2004-03-02
2006-10-23
KRZYSZTOF PAWEŁ GRANICKI
CZŁONEK ZARZĄDU - KONTROLER FINANSOWY
2004-03-02
2006-10-23
2004-03-02
2006-10-23
"INTERNATIONAL GLASS POLAND MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie