KRS 0000200064
REGON67298346200000
Nazwa"PKK-ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPKK-ENERGIA
Data rejestracji 26 mar 2004 (20 lat temu) 26 mar 2004
Data usunięcia 09 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRUGA, 7A, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #45 BUDOWNICTWO #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄKRZYSZTOF JAN CICHOŃ
Wspólnik
2004-03-26
2004-07-15
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
PIOTR SZCZUBIECKI
Wspólnik
2004-03-26
2005-02-22
50 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ (WYSOKOŚĆ) 25.000,00 ZŁ
KAZIMIERZ MACHNIO
Wspólnik
2004-03-26
2005-02-22
50 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 25.000,00 ZŁ
VIKTOR VOZNYAK
Wspólnik
2005-02-22
2019-08-09
100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF JAN CICHOŃ
WICEPREZES
2004-03-26
2004-08-31
PIOTR SZCZUBIECKI
WICEPREZES
2004-03-26
2005-02-22
KAZIMIERZ MACHNIO
WICEPREZES
2004-03-26
2005-02-22
VIKTOR VOZNYAK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-22
2019-08-09
2004-03-26
2004-07-15
ZAMENHOFA, 4, RADOM, 26-613, RADOM, POLSKA
2004-07-15
2004-08-31
STRUCJA, 7A, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie