KRS 0000543427
NIP5170368836
REGON36076648200000
NazwaGRUPA KAPITAŁOWA ER-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaGRUPA KAPITAŁOWA ER-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 lut 2015 (10 lat temu) 11 lut 2015
Data usunięcia 02 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 926, JASIONKA, 36-002, TRZEBOWNISKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5170368836
data rejestracji 01 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHOLEG KANIVETS
Beneficjent
VIKTOR VOZNYAK
Beneficjent
VIKTOR VOZNYAK
reprezentant
VASYL BARTKIV
Beneficjent
1967-03-30
OLEG KANIVETS
Wspólnik
2015-04-30
2024-08-02
VIKTOR MARCHENKO
Wspólnik
2015-04-30
2017-03-16
Wspólnik
2017-03-16
2024-08-02
36379274100000
Wspólnik
2015-02-11
2017-03-16
36071521400000
VIKTOR VOZNYAK
Wspólnik
2015-02-11
2024-08-02
VASYL BARTKIV
Wspólnik
2015-04-30
2024-08-02
1967-03-30
ROMAN KIPISZ
Wspólnik
2015-04-30
2017-03-16
OLEG KANIVETS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
VIKTOR VOZNYAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
VASYL BARTKIV
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY UPRAWNIONE DO JEGO REPREZENTACJI ORAZ INNE OSOBY WŁAŚCIWE UMOCOWANE DO JEGO REPREZENTACJI, ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEWIDZIANYMI W PRZEPISACH PRAWA ORAZ UMOWIE SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM. UPRAWNIENIE DO REPREZENTACJI OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE KOMPLEMENTARIUSZA GRUPA KAPITAŁOWA "ER-KA" INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO - CZŁONEK ZARZĄDU PAN VIKTOR VOZNYAK - CZŁONEK ZARZĄDU PAN OLEG KANIVETS
Członek Organu Reprezentacji
2015-02-11
2024-08-02
36071521400000
2015-02-11
2017-03-16
GRUPA KAPITAŁOWA "ER-KA" INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie