KRS 0000603822
NIP5170373932
REGON36379274100000
NazwaGRUPA KAPITAŁOWA ER-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA KAPITAŁOWA ER-KA
Data rejestracji 23 lut 2016 (9 lat temu) 23 lut 2016
Data usunięcia 02 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 915, JASIONKA, 36-002, JASIONKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)ANDRII SHYMKO
Wspólnik
2016-02-23
2016-03-11
91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁOTYCH (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
VIKTOR VOZNYAK
Wspólnik
2016-03-11
2024-08-02
21 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1050 ZŁ
OLEG KANIVETS
Wspólnik
2017-03-16
2024-08-02
21 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1050 ZŁ
VASYL BARTKIV
Wspólnik
2017-03-16
2024-08-02
58 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2900 ZŁ
1967-03-30
ROMAN KIPISZ
Prokurent
2016-03-11
2017-03-16
PROKURA SAMODZIELNA JEDNOOSOBOWA
VASYL BARTKIV
Beneficjent
1967-03-30
OLEG KANIVETS
Beneficjent
VIKTOR VOZNYAK
Beneficjent
VIKTOR VOZNYAK
reprezentant
VASYL BARTKIV
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
OLEG KANIVETS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
VIKTOR VOZNYAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB USTANOWIONY PROKURENT SAMOISTNY.
SHYMKO ANDRII
PREZES ZARZĄDU
2016-02-23
2016-03-11
VIKTOR VOZNYAK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-11
2023-03-10
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie