KRS 0000197250
NIP7811694997
REGON63981147100000
NazwaDELIPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDELIPRO
Data rejestracji 03 mar 2004 (21 lat temu) 03 mar 2004
Data usunięcia 23 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WICHROWA, 1A, POZNAŃ, 60-449, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 525000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7811694997
data rejestracji 01 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃJOZEF JOHANNES JACOBUS REIJNEN
Beneficjent
1961-04-14
IWONA DOROTA KOŚCIAŃSKA
reprezentant
PIOTR MIECZYSŁAW PIROGOWSKI
reprezentant
ALEKSANDRA WYSOCZYŃSKA
Wspólnik
2004-03-03
2008-04-07
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2004-03-03
2007-05-29
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ.
63441954400000
Wspólnik
2007-05-29
2020-09-23
1.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 525.000 ZŁ ZŁ
63441954400000
JOZEF JOHANNES JACOBUS REIJNEN
Beneficjent
POSIADANIE PRZEZ SPÓŁKĘ PIELSA BV POWYZEJ 25% W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
LESZEK EJSMONT
PREZES
2004-03-03
2008-04-07
ALEKSANDRA WYSOCZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-03
2008-04-07
PIOTR PIROGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-07
2020-09-23
IWONA KOŚCIAŃSKA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2008-04-07
2020-09-23
2004-03-03
2007-05-29
KAMIENNOGÓRSKA, 5, POZNAŃ, 60-179, POZNAŃ, POLSKA
2007-05-29
2018-08-02
DĄBROWSKIEGO, 259, POZNAŃ, 60-406, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie