KRS 0000193462
REGON00140849900000
Nazwa"PALLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"PALLEX" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 17 lut 2004 (21 lat temu) 17 lut 2004
Data usunięcia 06 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.TYSIĄCLECIA, 8 - 10, KRAŚNIK, 23-200, KRAŚNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 56201,05 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #361 PRODUKCJA MEBLI #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOKARL LEOPOLD PANZENBOCK
Wspólnik
2004-02-17
2012-02-06
468 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.221,20 ZŁ
HELMUT REISCHERT
Wspólnik
2004-02-17
2012-02-06
89 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.980,10 ZŁ
ZENON MARIAN LAL
Powiernik
2004-03-12
2006-08-25
ROMAN JAN PLEWIK
Powiernik
2006-08-25
2012-02-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KARL LEOPOLD PANZENBOCK
PREZES
2004-02-17
2012-02-06
ANNAMARIA PANZENBOCK
V-CE PREZES
2004-02-17
2012-02-06
2004-02-17
2009-06-09
"PALLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie