KRS 0000110626
REGON43052649100000
NazwaPRACOWNICZA FUNDACJA SOCJALNA
Krótka nazwaPRACOWNICZA SOCJALNA
Data rejestracji 08 maj 2002 (22 lata temu) 08 maj 2002
Data usunięcia 18 gru 2003 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres LOTNIKÓW POLSKICH, 1, ŚWIDNIK, 21-045, ŚWIDNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #5551Z STOŁÓWKI #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWALDEMAR FIJAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2003-12-18
MARIA DANUTA HALICKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2003-12-18
TADEUSZ MARIAN KALITA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2003-12-18
ANDRZEJ RYSZARD ZAGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2003-12-18
WŁODZIMIERZ GMUR
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2003-12-18
MAREK WALDEMAR SĘKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2003-12-18
BARBARA GONTARZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2003-12-18
CZESŁAW WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2003-12-18
ANDRZEJ ZAGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2003-12-18
ROMAN JAN PLEWIK
Powiernik
2002-05-08
2003-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU FUNDACJI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I JEGO ZASTĘPCY.
EDWARD STEFAN JURKAN
PREZES
2002-05-08
2003-12-18
KRYSTYNA GONTARZ
ZASTEPCA PREZESA
2002-05-08
2003-12-18
2002-05-08
2003-12-18
FUNDACJA
2002-05-08
2003-12-18
PRACOWNICZA FUNDACJA SOCJALNA
2002-05-08
2003-12-18
LOTNIKÓW POLSKICH, 1, ŚWIDNIK, 21-045, ŚWIDNIK, POLSKA
2002-05-08
2003-12-18
5111Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW
2002-05-08
2003-12-18
1533A - PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
2002-05-08
2003-12-18
5551Z - STOŁÓWKI
2002-05-08
2003-12-18
5170B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
2002-05-08
2003-12-18
6330A - DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY
2002-05-08
2003-12-18
6024B - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2002-05-08
2003-12-18
5020A - OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2002-05-08
2003-12-18
5523Z - POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2002-05-08
2003-12-18
8042Z - POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie