KRS 0000065418
REGON43222559800000
Nazwa"NASZA KUCHNIA HADES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNASZA KUCHNIA HADES
Data rejestracji 27 lis 2001 (23 lata temu) 27 lis 2001
Data usunięcia 23 kwi 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZEMBORZYCKA, 96, LUBLIN, 20-455, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4003000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO #B RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #M EDUKACJA #N OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA #P GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓWRADOSŁAW MAREK CIOŁEK PONIATOWSKI
Wspólnik
2001-11-27
2007-04-23
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000ZŁ.
ELŻBIETA MAŁGORZATA ŁAZOWSKA CWALINA
Wspólnik
2001-11-27
2007-04-23
3001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3001000ZŁ. W TYM 3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000000ZŁ. POSIADANYCH ŁĄCZNIE Z WŁODZIMIERZEM ORZECHOWSKIM I MIROSŁAWEM STATKIEWICZEM JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ "NASZA KUCHNIA HADES" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
WŁODZIMIERZ ORZECHOWSKI
Wspólnik
2001-11-27
2007-04-23
3001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3001000ZŁ. W TYM 3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000000ZŁ. POSIADANYCH ŁĄCZNIE Z ELŻBIETĄ MAŁGORZATĄ ŁAZOWSKĄ- CWALINĄ I MIROSŁAWEM STATKIEWICZEM JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ "NASZA KUCHNIA HADES" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
MIROSŁAW STATKIEWICZ
Wspólnik
2001-11-27
2007-04-23
3001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3001000ZŁ. W TYM 3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000000ZŁ. POSIADANYCH ŁĄCZNIE Z WŁODZIMIERZEM ORZECHOWSKIM I ELŻBIETĄ MAŁGORZATĄ ŁAZOWSKĄ- CWALINĄ JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ "NASZA KUCHNIA HADES" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ROMAN JAN PLEWIK
Powiernik
2005-03-03
2007-04-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWSTANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW, Z TYM ŻE PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE DOKUMENTY W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
WŁODZIMIERZ ORZECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-27
2007-04-23
2001-11-27
2007-04-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-27
2007-04-23
"NASZA KUCHNIA HADES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-27
2007-04-23
ZEMBORZYCKA, 96, LUBLIN, 20-455, LUBLIN, POLSKA
2001-11-27
2007-04-23
A - ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO
2001-11-27
2007-04-23
B - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
2001-11-27
2007-04-23
D - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
2001-11-27
2007-04-23
E - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ
2001-11-27
2007-04-23
F - BUDOWNICTWO
2001-11-27
2007-04-23
G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2001-11-27
2007-04-23
H - HOTELE I RESTAURACJE
2001-11-27
2007-04-23
I - TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ
2001-11-27
2007-04-23
J - POŚREDNICTWO FINANSOWE
2001-11-27
2007-04-23
K - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie