KRS 0000191699
NIP6782913320
REGON35680167800000
NazwaAPARTAMENTY LUDWINÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaAPARTAMENTY LUDWINÓW LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 02 lut 2004 (21 lat temu) 02 lut 2004
Data usunięcia 02 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres IGOŁOMSKA, 1, KRAKÓW, 30 - 969, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 23247000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6782913320
data rejestracji 15 mar 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 kwi 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHWspólnik
2004-02-02
2020-04-02
23247 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23247000 ZŁ.
35055970400000
ŁUKASZ ANDRZEJ ZAGÓRSKI
Prokurent
2010-10-05
2012-01-31
PROKURA SAMOISTNA
JACEK WŁADYSŁAW MAKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-02
2009-04-06
MIECZYSŁAW BAŁAGA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-02
2010-05-20
PIOTR KALECIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-05-20
2011-04-08
MARCIN PIOTR DEREJSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-20
2011-04-08
KARINA MARTA KOZIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-05-20
2011-04-08
JAKUB PAWEŁ LULEK
Członek Organu Nadzoru
2010-05-20
2010-09-21
ŁUKASZ ANDRZEJ ZAGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-20
2010-09-21
KRZYSZTOF BOLIGŁOWA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-02
2009-09-01
ADAM KONKOL
Członek Organu Nadzoru
2009-04-06
2010-05-20
KRZYSZTOF JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-01
2010-05-20
MICHAŁ GOLICZ
Powiernik
2012-07-17
2020-04-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB JEDNEGO Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES JEDNOOSOBOWO.
WOJCIECH ALEKSANDER MORAWSKI
PREZES
2004-02-02
2009-04-06
JACEK MAKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-04-06
2010-09-21
ANGELIKA STEFANI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-20
2010-09-21
TOMASZ PAWLUK
PREZES ZARZĄDU
2010-09-21
2010-10-05
TOMASZ LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-10-05
2012-12-04
MICHAŁ ANDRZEJ WAŚNIOWSKI
PREZES
2012-12-04
2014-02-18
KATARZYNA MARZENA OLEJNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-02-18
2020-04-02
TOMASZ PAWLUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-05-20
2010-09-21
2004-02-02
2012-07-17
APARTAMENTY LUDWINÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie