KRS 0000188093
NIP6320000602
REGON00141208700000
NazwaALPHA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALPHA TECHNOLOGY
Data rejestracji 15 sty 2004 (21 lat temu) 15 sty 2004
Data usunięcia 17 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 1, NIEPOŁOMICE, 32-005, NIEPOŁOMICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20369000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6320000602
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
02114010810000486361002003
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIALEKSANDRA MARIA ZASADA-CHWIST
Beneficjent
RYSZARD JAN MROCZKA
zgłaszający - inny
SOBIESŁAW JAN ZASADA
Beneficjent
SOBIESŁAW JAN ZASADA
Wspólnik
2004-01-15
2018-01-17
431 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 215.500 ZŁ
ALEKSANDRA MARIA ZASADA CHWIST
Wspólnik
2004-01-15
2018-01-17
4307 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.153.500,00 ZŁ
Wspólnik
2017-08-16
2018-01-17
36 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000.000,00 ZŁ
14676552500000
ANDRZEJ WAWROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-02-23
2018-01-17
TOMASZ MIROSŁAW FUGIEL
Członek Organu Nadzoru
2015-04-16
2018-01-17
SOBIESŁAW JAN ZASADA
Członek Organu Nadzoru
2017-11-16
2018-01-17
JÓZEF BRONISŁAW KLASA
Członek Organu Nadzoru
2015-02-23
2018-01-17
DANIEL CHWIST
Członek Organu Nadzoru
2015-02-23
2018-01-17
JERZY GODULA
Prokurent
2009-12-10
2011-09-16
SAMOISTNA
ALEKSANDRA MARIA ZASADA-CHWIST
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KOMANDYTARIUSZ (WARTOŚĆ WKŁADU 50.500,00 ZŁ) SPÓŁKI ARGENTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM REPREZENTUJĄCYM I PROWADZĄCYM SPRAWY ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, UPRZYWILEJOWANY W POSTACI PONADPROPORCJONALNEGO UDZIAŁU W ZYSKU W STOSUNKU DO PROPORCJI WKŁADU DO SPÓŁKI (UDZIAŁ W ZYSKU W WYSOKOŚCI 0,42%)
SOBIESŁAW JAN ZASADA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK, POSIADAJĄCY 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI ARGENTUM INVEST SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ARGENTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM REPREZENTUJĄCYM I PROWADZĄCYM SPRAWY ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH SUMA NIE PRZEKRACZA KWOTY 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH SUMA PRZEKRACZA KWOTĘ 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK JULIUSZ SZWEC
PREZES ZARZĄDU
2004-01-15
2009-11-13
ANDRZEJ KRZYSZTOF LEHR
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-01-15
2006-08-21
ANDRZEJ TADEUSZ CHWIST
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-15
2006-08-21
ANDRZEJ BOGDAN ADAMIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-15
2006-08-21
ANDRZEJ BOGDAN ADAMIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-21
2009-11-13
ANDRZEJ BOGDAN ADAMIK
PREZES ZARZĄDU
2009-11-13
2010-12-29
ANDRZEJ BOGDAN ADAMIK
WICEPREZES
2010-12-29
2012-11-28
JERZY GODULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-15
2006-08-21
ANDRZEJ WAWROWSKI
PREZES
2010-12-29
2012-11-28
ARTUR ZAJĄC
PREZES ZARZĄDU
2012-11-28
2017-12-15
2004-01-15
2006-08-21
"SOLA TECHNICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-21
2010-08-19
SOLA TECHNICS-ARTCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-15
2006-08-21
FORNALSKIEJ, 29, JAWORZNO, 43-602, JAWORZNO, POLSKA
2006-08-21
2015-10-22
250, BRZEZIE- GRUSZKI, 32-014, BRZEZIE, POLSKA
2015-10-22
2015-12-03
UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 1, NIEPOŁOMICE, 32-055, NIEPOŁOMICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie