KRS 0000180072
NIP1070000218
REGON01558704800000
Nazwa"ARGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARGOS
Data rejestracji 20 lis 2003 (21 lat temu) 20 lis 2003
Data usunięcia 13 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CEGLARSKA, 21, KRAKÓW, 30-362, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAMINH NAM CHU
Wspólnik
2003-11-20
2017-09-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
TRUONG GIANG VU
Wspólnik
2003-11-20
2017-09-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
MINH NAM CHU
Likwidator
2016-12-19
2017-09-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
VAN BAC TRAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-21
2016-12-19
MINH NAM CHU
PREZES ZARZĄDU
2003-11-20
2016-12-19
TRUONG GIANG VU
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-20
2016-12-19
KIM HOA LE THI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-15
2004-09-15
DUC PHUC NGUYEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-15
2016-12-19
NHU NGUYEN HUU
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-15
2005-08-10
THI HIEN NGUYEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-08-10
2016-12-19
2003-11-20
2016-12-19
"ARGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-20
2005-08-10
KOROTYŃSKIEGO, 48, WARSZAWA, 02-123, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie