KRS 0000238566
NIP1231062869
REGON14019657500000
Nazwa"SEZABAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSEZABAN
Data rejestracji 27 lip 2005 (19 lat temu) 27 lip 2005
Data usunięcia 03 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 7C, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #519 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7440Z REKLAMA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIQUAN NGUYEN MINH
Wspólnik
2005-07-27
2006-11-07
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
HUNG PHAM
Wspólnik
2005-07-27
2006-11-07
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
THIEM NGUYEN DANG
Wspólnik
2005-07-27
2008-11-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
KHOA DUONG DINH
Wspólnik
2005-07-27
2008-11-21
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ
VUONG TRAN THI
Wspólnik
2006-11-07
2008-11-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
QIAO QI
Wspólnik
2008-11-21
2009-07-08
90 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁ.
GUANG QI
Wspólnik
2008-11-21
2009-07-08
30 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ.
THI VUONG TRAN
Wspólnik
2009-07-08
2021-12-03
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HUNG PHAM
PREZES
2005-07-27
2006-11-07
THIEM NGUYEN DANG
WICEPREZES
2005-07-27
2008-11-21
KHOA DUONG DINH
WICEPREZES
2005-07-27
2008-11-21
QUAN NGUYEN MINH
WICEPREZES
2005-07-27
2006-11-07
VUONG TRAN THI
WICEPREZES
2006-11-07
2008-11-21
NHU NGUYEN HUU
PREZES
2006-11-07
2008-11-21
QIAO QI
PREZES ZARZĄDU
2008-11-21
2009-07-08
GUANG QI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-21
2009-07-08
THI VUONG TRAN
PREZES ZARZĄDU
2009-07-08
2021-12-03
2005-07-27
2021-12-03
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-27
2021-12-03
"SEZABAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-27
2021-12-03
NADRZECZNA, 7C, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2005-07-27
2021-12-03
17 - WŁÓKIENNICTWO
2005-07-27
2021-12-03
18 - PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH
2005-07-27
2021-12-03
45 - BUDOWNICTWO
2005-07-27
2021-12-03
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
2005-07-27
2021-12-03
519 - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
2005-07-27
2021-12-03
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2005-07-27
2021-12-03
50 - SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2005-07-27
2021-12-03
6312C - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
2005-07-27
2021-12-03
633 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
2005-07-27
2021-12-03
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie