KRS 0000238016
NIP6792856871
REGON12007994500000
NazwaNAM LINH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNAM LINH
Data rejestracji 15 lip 2005 (19 lat temu) 15 lip 2005
Data usunięcia 11 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KRAKOWSKA, 67C, JABŁONOWO, 05-552, JABŁONOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEDUNG HA HUY
Wspólnik
2005-07-15
2010-03-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ
THAO NGUYEN SONG
Wspólnik
2005-07-15
2015-03-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ
XUAN HIEN VU
Wspólnik
2005-07-15
2006-12-22
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ,ŁĄCZNA WARTOŚĆ 12500 ZŁ
KIM HOA LE THI
Wspólnik
2005-07-26
2006-12-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁ
THI HUONG NGUYEN
Wspólnik
2010-03-10
2015-03-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ.
VAN PHONG NGUYEN
Wspólnik
2015-03-31
2018-09-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ
CHI DUNG HO
Wspólnik
2015-03-31
2018-09-11
50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
XUAN HIEN VU
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-13
2006-12-22
DUNG HA HUY
PREZES ZARZĄDU
2005-07-15
2010-03-10
THAO NGUYEN SONG
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-15
2015-03-31
KIM HOA LE THI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-13
2006-12-22
THI HUONG NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2010-03-10
2015-03-31
VAN PHONG NGUYEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-31
2018-09-11
CHI DUNG HO
PREZES ZARZĄDU
2015-03-31
2018-09-11
2005-07-15
2010-03-10
KRZYWDA, 12A, KRAKÓW, 30-710, KRAKÓW, POLSKA
2010-03-10
2015-03-31
GRZEGÓRZECKA, 67D, KRAKÓW, 31-559, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie