KRS 0000207521
NIP1231024610
REGON01574214100000
Nazwa"TIEN DAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTIEN DAT
Data rejestracji 25 maj 2004 (20 lat temu) 25 maj 2004
Data usunięcia 18 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 16/2, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMINH PHAM QUANG
Wspólnik
2004-05-25
2017-01-18
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
HUONG TRAN THI
Wspólnik
2004-05-25
2017-01-18
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
KIM HOA LE THI
Wspólnik
2004-05-25
2009-06-29
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
VAN LOI NGUYEN
Likwidator
2016-03-04
2017-01-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MINH PHAM QUANG
PREZES ZARZĄDU
2004-05-25
2010-08-24
HUONG TRAN THI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-25
2010-08-24
KIM HOA LE THI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-25
2009-06-29
VAN LOI NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2010-08-24
2016-03-04
VAN TRONG DOAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-24
2013-10-07
2004-05-25
2016-03-04
"TIEN DAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-25
2006-06-07
NADRZECZNA, 7C, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie