KRS 0000175861
NIP8290012090
REGON73017308900000
NazwaMAGNUM-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAGNUM-METAL
Data rejestracji 22 paź 2003 (21 lat temu) 22 paź 2003
Data usunięcia 28 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CERAMICZNA, 2, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 303000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8290012090
data rejestracji 25 kwi 1994
status Czynny
15105000861000009030714969
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
16105000861000009030714951
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIJACEK ZBIGNIEW SZELĄG
Beneficjent
ANNA WERONIKA MATWIEJCZUK
Beneficjent
JACEK ZBIGNIEW SZELĄG
zgłaszający - inny
Wspólnik
2003-10-22
2011-01-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁ
29035608300000
MAREK ZBĘK
Wspólnik
2003-10-22
2005-01-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁ.
WŁADYSŁAW CIOMPAŁA
Wspólnik
2003-10-22
2005-01-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁ.
Wspólnik
2011-01-17
2020-02-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁOTYCH
73017775600000
ZBIGNIEW DOMAGAŁA
Prokurent
2006-11-22
2014-10-07
SAMOISTNA
ANETA SŁOMSKA
Prokurent
2014-10-07
2020-02-28
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK ZBĘK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-22
2014-10-07
WŁADYSŁAW CIOMPAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-22
2011-06-08
ROBERT LOSINSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-22
2011-06-08
HANS KONINGS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-08
2014-10-07
GRZEGORZ BALICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-07
2020-02-28
JOHANNES KONINGS
PREZES ZARZĄDU
2014-10-07
2017-06-08
EDUARD CORNELIS ROBBEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-08
2020-02-28
2003-10-22
2017-08-22
"MAGNUM-METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-22
2011-06-08
SZADKOWSKA, 72, ZDUŃSKA WOLA, 98- 220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie