KRS 0000071907
NIP6570009662
REGON29035608300000
Nazwa"ISPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaISPOL
Data rejestracji 15 gru 2001 (23 lata temu) 15 gru 2001
Data usunięcia 23 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POZNAŃSKA, 31, CHLUDOWO, 62-001, CHLUDOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30443441,19 PLN
Dane podatkowe
NIP 6570009662
data rejestracji 01 lip 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWARALPH SONNENBERG
Beneficjent
1934-05-15
ANETA SŁOMSKA
reprezentant
HOLIS B.V.
Wspólnik
2001-12-15
2021-11-23
1.708 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.632.213,48 ZŁ
HUNTER DOUGLAS EUROPE B.V.
Wspólnik
2013-07-17
2021-11-23
1 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 800 904,40 ZŁ
JERZY LIPECKI
Likwidator
2014-01-30
2015-10-07
ANETA EWA SŁOMSKA
Likwidator
2015-10-07
2021-11-23
JERZY LIPECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-15
2014-01-30
DORON MUSSEL
Członek Organu Nadzoru
2001-12-15
2002-06-13
OFER GANZI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-15
2014-01-30
ELI KATZMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2014-01-30
RALPH SONNENBERG
Beneficjent
82,68
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. SKŁAD ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZY NIŻ TRZECH CZŁONKÓW. PRACAMI ZARZĄDU KIERUJE PREZES ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU MOŻE W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI UDZIELAĆ PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI - W FORMACH PRAWEM PRZEWIDZIANYCH.
ROBERT LOSINSKI
PREZES
2001-12-15
2014-01-30
2001-12-15
2014-01-30
"ISPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-15
2015-03-17
SKRAJNA, 76, KIELCE, 25-650, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie