KRS 0000120558
NIP5261025591
REGON01097922300000
Nazwa"LIQUID FUELS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"LIQUID FUELS" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 01 lip 2002 (22 lata temu) 01 lip 2002
Data usunięcia 22 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PERYFERYJNA, 8, KIELCE, 25-562, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5186Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCHJAROSŁAW KOŁODZIEJ
Wspólnik
2002-07-01
2017-09-22
690 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 345 000,00 ZŁ
JERZY LIPECKI
Wspólnik
2002-07-01
2008-09-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ
JERZY LIPECKI
Wspólnik
2008-09-18
2017-09-22
1 610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 805 000,00 ZŁ
ALEKSANDRA OSMAN
Prokurent
2007-12-05
2009-05-25
PROKURA SAMODZIELNA
MAŁGORZATA PIECHOTA
Powiernik
2011-11-21
2017-09-22
MAŁGORZATA PIECHOTA
NADZORCA SĄDOWY
2008-10-31
2011-11-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
JAROSŁAW WOJCIECH BLICHARSKI
WICEPREZES
2004-07-20
2007-12-05
JAROSŁAW KOŁODZIEJ
PREZES
2002-07-01
2017-09-22
2002-07-01
2011-11-21
"LIQUID FUELS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie