KRS 0000166050
NIP6570388263
REGON00041057700000
NazwaCHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "CHEMIPLASTYKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHEMICZNA PRACY "CHEMIPLASTYKA"
Data rejestracji 26 cze 2003 (21 lat temu) 26 cze 2003
Data usunięcia 10 cze 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PERYFERYJNA, 8, KIELCE, 25-562, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANATERESA KRZEMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-26
2005-09-20
MARIANNA KRZOS
Członek Organu Nadzoru
2003-06-26
2009-06-10
KRZYSZTOF SOWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-26
2009-06-10
JAN WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-26
2005-09-20
GRAŻYNA STANISŁAWA HAMERA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-26
2009-06-10
MAREK PAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-26
2009-06-10
IRENA MASŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-26
2005-09-20
ADAM KUCYPERA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-20
2009-06-10
TADEUSZ JAN KALETA
Likwidator
2008-07-23
2009-06-10
ZDZISŁAW RZĘSISTA
Likwidator
2008-07-23
2009-06-10
JAN JAGIEŁŁO
Likwidator
2008-07-23
2009-06-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
JAN JAGIEŁŁO
ZASTĘPCA PREZESA D.S. EKONOMICZNO - HANDLOWYCH; GŁÓWNY KSIĘGOWY
2003-06-26
2004-04-15
JAN JAGIEŁŁO
CZŁONEK ZARZĄDU, GŁÓWNY KSIĘGOWY
2004-04-15
2008-07-23
ZDZISŁAW RZĘSISTA
ZASTĘPCA PREZESA D.S. TECHNICZNYCH
2003-06-26
2008-07-23
TADEUSZ JAN KALETA
PREZES
2003-06-26
2008-07-23
2003-06-26
2008-07-23
CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "CHEMIPLASTYKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie