KRS 0000005286
NIP7771012393
REGON63030646400000
NazwaHUNTER DOUGLAS FABRICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHUNTER DOUGLAS FABRICATION
Data rejestracji 30 mar 2001 (23 lata temu) 30 mar 2001
Data usunięcia 27 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 31, CHLUDOWO, 62-001, CHLUDOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11000280,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7771012393
data rejestracji 22 mar 1995
status Czynny
87105000861000009030714837
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIJACEK ZBIGNIEW SZELĄG
Beneficjent
ANNA WERONIKA MATWIEJCZUK
Beneficjent
JACEK ZBIGNIEW SZELĄG
zgłaszający - inny
ELT TRADING APS
Wspólnik
2001-03-30
2004-02-13
356 UDZIAŁÓW; 309.720 PLN
B18-1 A/S
Wspólnik
2001-03-30
2010-07-08
12.643 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.999.410 ZŁ.
CEBO AG
Wspólnik
2001-03-30
2004-02-13
316 UDZIAŁÓW; 274.920 PLN
Wspólnik
2010-07-08
2020-02-27
12.643 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.999.410,00 ZŁ
01039118000000
MICHAEL NISSEN
Prokurent
2010-09-14
2010-09-30
PROKURA SAMOISTNA
HENK JAN KEUNING
Prokurent
2014-03-21
2014-04-09
PROKURA SAMOISTNA
HANS KRISTIAN NIELSEN
Członek Organu Nadzoru
2010-02-19
2010-09-14
MICHIEL CLEMENS TONINO
Członek Organu Nadzoru
2010-09-14
2020-02-27
CORNELIS HENRICUS JOZEF LUIJBEN
Członek Organu Nadzoru
2010-09-14
2019-05-08
ADRIANUS KUIPER
Członek Organu Nadzoru
2010-09-14
2020-02-27
MAARTEN REMCO FOLKERT POSTMA
Członek Organu Nadzoru
2019-05-08
2020-02-27
HENRIK SVEN SOERENSEN
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2009-06-02
PREBEN FOG SVENDSEN
Członek Organu Nadzoru
2007-05-21
2010-09-14
TORBEN SORENSEN
Członek Organu Nadzoru
2008-06-05
2010-09-14
OVE G. RASMUSSEN
Członek Organu Nadzoru
2004-02-13
2008-06-05
ERIK AAEN
Członek Organu Nadzoru
2004-02-13
2006-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ERIK TROELSEN
PREZES ZARZĄDU
2001-03-30
2007-07-12
JANE TROELSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-30
2005-07-20
JACEK RYSZARD KIERZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-30
2005-07-20
CLAUS GRAFF GADE
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-16
2005-07-20
IVAN WINTHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-16
2005-01-27
HENK JAN KEUNING
PREZES ZARZĄDU
2010-09-14
2014-03-21
HERVÉ FRANÇOIS LEPETIT
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-21
2020-02-27
MICHAEL NISSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-20
2007-07-12
MICHAEL NISSEN
PREZES ZARZĄDU
2007-07-12
2010-09-14
2001-03-30
2001-12-27
INTERSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-27
2011-07-28
"FABER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-30
2001-12-27
POZNAŃSKA, 20, CHLUDOWO, 62-001, CHLUDOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie