KRS 0000173879
NIP9552084637
REGON81266299400000
Nazwa"POLIMATRIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLIMATRIKS
Data rejestracji 22 wrz 2003 (21 lat temu) 22 wrz 2003
Data usunięcia 25 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WŁADYSŁAWA IV, 1, SZCZECIN, 70-652, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7310A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII #7310B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3310A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3310B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGOMIŁOSZ STANISŁAW PARCZEWSKI
Wspólnik
2003-09-22
2021-08-25
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,- PLN
ZBIGNIEW ANTONI GACIONG
Wspólnik
2003-09-22
2021-08-25
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,- PLN
STANISŁAW ANTONI CZEKALSKI
Wspólnik
2003-09-22
2021-08-25
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,- PLN
ROMAN ZBIGNIEW HABEREK
Wspólnik
2003-09-22
2021-08-25
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,- PLN
BOGDAN OLECH
Wspólnik
2003-09-22
2021-08-25
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,- PLN
MAREK ALEKSY NARUSZEWICZ
Wspólnik
2003-09-22
2021-08-25
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,- PLN
ARTUR BARTKOWIAK
Wspólnik
2003-09-22
2021-08-25
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,- PLN
DARIUSZ JAN BEDNARCZYK
Wspólnik
2003-09-22
2021-08-25
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,- PLN
ANDRZEJ BOGUSŁAW CIECHANOWICZ
Wspólnik
2003-09-22
2021-08-25
20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,- PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO. JEŻELI ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ DWIE OSOBY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
STANISŁAW JERZY PARCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-22
2019-07-02
2003-09-22
2021-08-25
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-22
2021-08-25
"POLIMATRIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-22
2021-08-25
WŁADYSŁAWA IV, 1, SZCZECIN, 70-652, SZCZECIN, POLSKA
2003-09-22
2021-08-25
7310A - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII
2003-09-22
2021-08-25
7310B - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH
2003-09-22
2021-08-25
7310F - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI
2003-09-22
2021-08-25
8042B - KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2003-09-22
2021-08-25
3310A - PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
2003-09-22
2021-08-25
3310B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie