KRS 0000219185
NIP5213315440
REGON01587111100000
NazwaFUNDACJA RADA PROMOCJI ZDROWEGO ŻYWIENIA CZŁOWIEKA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRADA PROMOCJI ZDROWEGO ŻYWIENIA CZŁOWIEKA
Data rejestracji 08 paź 2004 (20 lat temu) 08 paź 2004
Data usunięcia 15 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres KATALOŃSKA, 7, WARSZAWA, 02-763, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7514Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ #80 EDUKACJA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCHJACEK ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI
Likwidator
2018-06-19
2019-02-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
MAŁGORZATA ZOFIA KOZŁOWSKA WOJCIECHOWSKA
PREZES
2004-10-08
2018-06-19
MAREK ALEKSY NARUSZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-08
2018-06-19
ARTUR JACEK MAMCARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-08
2018-06-19
MAGDALENA MAKAREWICZ WUJEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-26
2018-06-19
2004-10-08
2018-06-19
FUNDACJA RADA PROMOCJI ZDROWEGO ŻYWIENIA CZŁOWIEKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie