KRS 0000238165
REGON14020196800000
NazwaINSTYTUT NUTRIGENOMIKI I ŻYWIENIA TERAPEUTYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINSTYTUT NUTRIGENOMIKI I ŻYWIENIA TERAPEUTYCZNEGO
Data rejestracji 20 lip 2005 (19 lat temu) 20 lip 2005
Data usunięcia 10 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATALOŃSKA, 7, WARSZAWA, 02-763, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7514Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ #80 EDUKACJA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCHIWONA KAMILA WAWER
Członek Organu Nadzoru
2005-07-20
2024-01-10
GRAŻYNA JOANNA NOWICKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-20
2024-01-10
DANUTA LUCYNA ZAPOLSKA DOWNAR
Członek Organu Nadzoru
2005-07-20
2024-01-10
MAREK ALEKSY NARUSZEWICZ
Wspólnik
2005-07-20
2024-01-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ.
MAŁGORZATA ZOFIA KOZŁOWSKA WOJCIECHOWSKA
Wspólnik
2005-07-20
2024-01-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ.
ANDRZEJ WITOLD WÓJCICKI
Wspólnik
2005-07-20
2024-01-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ.
IWONA KAMILA WAWER
Wspólnik
2005-07-20
2024-01-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2005-07-20
2024-01-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ.
01587111100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
MAREK ALEKSY NARUSZEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-07-20
2024-01-10
KATARZYNA MARIA WÓJCICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-20
2024-01-10
MAŁGORZATA ZOFIA KOZŁOWSKA WOJCIECHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-20
2024-01-10
2005-07-20
2024-01-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-20
2024-01-10
INSTYTUT NUTRIGENOMIKI I ŻYWIENIA TERAPEUTYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-20
2024-01-10
KATALOŃSKA, 7, WARSZAWA, 02-763, WARSZAWA, POLSKA
2005-07-20
2024-01-10
22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2005-07-20
2024-01-10
7310H - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2005-07-20
2024-01-10
7320I - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
2005-07-20
2024-01-10
7413Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2005-07-20
2024-01-10
7430Z - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2005-07-20
2024-01-10
7487B - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2005-07-20
2024-01-10
7514Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
2005-07-20
2024-01-10
80 - EDUKACJA
2005-07-20
2024-01-10
85 - OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
2005-07-20
2024-01-10
9133Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie