KRS 0000158761
NIP5761466022
REGON53238689000000
Nazwa"EKO ALU-MIEDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKO ALU-MIEDŹ
Data rejestracji 15 kwi 2003 (21 lat temu) 15 kwi 2003
Data usunięcia 17 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIELUŃSKA, 1A, KOWALE, 46-320, PRASZKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 770000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (47)
#2741Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH #2742Z PRODUKCJA ALUMINIUM #2743Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY #2744A PRODUKCJA MIEDZI NIEOBROBIONEJ #2744B PRODUKCJA WYROBÓW MIEDZIANYCH W POSTACI PÓŁPRODUKTÓW #2745Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH #2753Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2754A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #2754B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYJĄTKIEM ODLEWNICTWA MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6322C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNEKINGA BOŻENA KRUPA
Wspólnik
2003-04-15
2008-07-09
462 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 231.000,00 ZŁ
JAROSŁAW GRZEGORZ KRZAN
Wspólnik
2003-04-15
2004-01-29
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12000,00 ZŁ.
MAŁGORZATA KATARZYNA OCIEPA
Wspólnik
2003-04-15
2004-01-29
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12000,00 ZŁ.
ALEKSANDRA ANNA CHWALIŃSKA
Wspólnik
2005-10-10
2016-11-17
462 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 231.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW ADAM CHWALIŃSKI
Wspólnik
2005-10-10
2016-11-17
616 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 308.000,00 ZŁ
ANDRZEJ KRUPA
Wspólnik
2008-07-09
2016-11-17
462 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 231.000,00 ZŁ
STANISŁAW PIOTROWSKI
Prokurent
2003-08-14
2004-06-09
SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW ADAM CHWALIŃSKI
Prokurent
2005-10-10
2009-12-22
SAMOISTNA
ALEKSANDER PĄCZEK
Likwidator
2009-07-20
2009-11-18
JADWIGA MIELCAREK
Likwidator
2009-11-18
2010-08-02
ZBIGNIEW BURZMIŃSKI
NADZORCA SĄDOWY
2010-11-25
2016-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.0000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), A PONAD TĘ KWOTĘ DWÓCH (2) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
JAROSŁAW GRZEGORZ KRZAN
PREZES ZARZĄDU
2003-04-15
2003-08-14
KINGA BOŻENA KRUPA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2003-04-15
2004-06-09
MAŁGORZATA KATARZYNA OCIEPA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2003-04-15
2003-08-14
MAŁGORZATA KATARZYNA OCIEPA
PREZES ZARZĄDU
2003-08-14
2005-10-10
MAREK ADAM CZYŻ
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. PRODUKCJI
2004-06-09
2005-10-10
ALEKSANDER KASPER PĄCZEK
PREZES ZARZĄDU
2005-10-10
2009-07-20
JADWIGA MIELCAREK
PREZES
2010-08-02
2012-10-02
2003-04-15
2003-05-22
"EKO-MIEDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-22
2009-07-20
"EKO ALU-MIEDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-07-20
2010-08-02
"EKO ALU-MIEDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie