KRS 0000192991
NIP7541640393
REGON53112192000000
Nazwa"POLMOZBYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OPOLU W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"POLMOZBYT" W OPOLU LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 05 lut 2004 (21 lat temu) 05 lut 2004
Data usunięcia 22 lip 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OZIMSKA, 48, OPOLE, 45-368, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1030100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6521Z LEASING FINANSOWY #3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓWWACŁAW ROMAN MARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-05
2010-07-22
ALINA MARIA PORAŻKO
Członek Organu Nadzoru
2004-02-05
2010-07-22
MAREK CHRUŚCIEL
Członek Organu Nadzoru
2004-02-05
2010-07-22
WITOLD ANTONI JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-05
2010-07-22
JÓZEF KLIMAS
Powiernik
2004-05-14
2010-07-22
ZBIGNIEW BURZMIŃSKI
Kurator
2004-02-05
2010-07-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
JANUSZ KOCZUR
PREZES - DYREKTOR NACZELNY
2004-02-05
2008-08-21
KRZYSZTOF LESŁAW SYPNICKI
WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-05
2007-12-14
ZBIGNIEW BURZMIŃSKI
KURATOR POWOŁANY W TRYBIE ART. 187 UST. 1 PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO W ZWIĄZKU Z USTĄPIENIEM KRZYSZTOFA SYPNICKIEGO
2007-12-14
2010-07-22
2004-02-05
2009-05-19
"POLMOZBYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie