KRS 0000050413
NIP7542601426
REGON53155689300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 04 paź 2001 (23 lata temu) 04 paź 2001
Data usunięcia 21 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRZANOWICKA, 2, OPOLE, 46-020, CZARNOWĄSY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 622000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4523B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃMIROSŁAW KONICKI
Prokurent
2004-09-29
2005-05-10
ŁĄCZNA (REPREZENTACJA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
EWA HALINA URBAŃSKA JACHEĆ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2006-08-17
ANDRZEJ PANIC
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2006-08-17
ROMAN STRYCZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2004-09-29
JÓZEF BEDNARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2006-08-17
JERZY WALDEMAR HNAT
Członek Organu Nadzoru
2006-08-17
2010-10-19
MARIAN GOLENIA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-17
2010-10-19
DANUTA TERCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-17
2010-10-19
ALEKSANDRA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-17
2016-09-21
TERESA HNAT
Członek Organu Nadzoru
2010-10-19
2016-09-21
AGNIESZKA KAPUŚCIK
Członek Organu Nadzoru
2010-10-19
2016-09-21
ZBIGNIEW BURZMIŃSKI
Powiernik
2011-06-22
2016-09-21
ZBIGNIEW BURZMIŃSKI
NADZORCA SĄDOWY
2010-10-11
2011-06-22
LECH JÓZEF RATAJ
Wspólnik
2001-10-04
2006-02-09
57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.500,00 ZŁ
JERZY OSIPIAK
Wspólnik
2004-09-29
2005-11-16
298 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 149000,00 ZŁ.
ROMAN STRYCZEK
Wspólnik
2001-10-04
2006-02-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
JERZY WALDEMAR HNAT
Wspólnik
2006-02-09
2016-09-21
871 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 435.500,00 ZŁ
JADWIGA DANUTA GOLENIA
Wspólnik
2009-01-23
2016-09-21
132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, Z WYŁĄCZENIEM SPRAW DOTYCZĄCYCH DYSPOZYCJI BANKOWYCH, KTÓRE DLA SWOJEJ WAŻNOŚCI WYMAGAJĄ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
JERZY WALDEMAR HNAT
PREZES ZARZĄDU
2010-10-19
2016-09-21
JADWIGA DANUTA GOLENIA
WICEPREZES
2001-10-04
2004-09-29
JADWIGA DANUTA GOLENIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-10
2005-11-16
JADWIGA DANUTA GOLENIA
PREZES
2005-11-16
2010-07-23
JADWIGA DANUTA GOLENIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-23
2010-10-19
MIROSŁAW KONICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-10
2005-11-16
LECH JÓZEF RATAJ
PREZES
2001-10-04
2005-05-10
JERZY JÓZEF SITKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-19
2016-09-21
PAWEŁ JAN ŚWIĄTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-23
2010-10-19
2001-10-04
2010-10-11
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-11
2011-06-22
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie