KRS 0000184818
NIP9910293682
REGON53242855900000
Nazwa"B.G.P.CH. CHWALIŃSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaB.G.P.CH. CHWALIŃSKI
Data rejestracji 22 gru 2003 (21 lat temu) 22 gru 2003
Data usunięcia 20 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KORCZAKA, 3, DĄBROWA, 49-120, DĄBROWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9910293682
data rejestracji 07 cze 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPRZEMYSŁAW ADAM CHWALIŃSKI
Beneficjent
BOGDAN CHWALIŃSKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW ADAM CHWALIŃSKI
reprezentant
BOGDAN WIESŁAW CHWALIŃSKI
Wspólnik
2003-12-22
2020-11-20
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55000,00 ZŁ.
PRZEMYSŁAW ADAM CHWALIŃSKI
Wspólnik
2003-12-22
2020-11-20
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000,00 ZŁ.
GABRIELA ZOFIA CHWALIŃSKA
Wspólnik
2003-12-22
2020-11-20
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000,00 ZŁ.
PRZEMYSŁAW ADAM CHWALIŃSKI
Likwidator
2018-07-03
2020-11-20
PRZEMYSŁAW ADAM CHWALIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BOGDAN CHWALIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ORAZ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE PREZES.
BOGDAN WIESŁAW CHWALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-22
2018-07-03
PRZEMYSŁAW ADAM CHWALIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-22
2018-07-03
2003-12-22
2018-07-03
"B.G.P.CH. CHWALIŃSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie