KRS 0000158249
REGON97042059600000
NazwaI.F.S. - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaI.F.S. -
Data rejestracji 14 kwi 2003 (21 lat temu) 14 kwi 2003
Data usunięcia 29 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻABIKOWSKA, 3, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 800000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#361 PRODUKCJA MEBLI #1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1730Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH #3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCHWspólnik
2003-04-14
2008-10-29
1240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 496.000 ZŁ
97026308500000
B&B ITALIA SPA W MEDIOLANIE
Wspólnik
2003-04-14
2003-10-15
760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 304.000 ZŁ
ORSA SRL W GORLA MINORE
Wspólnik
2003-10-15
2008-10-29
760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 304000 ZŁ.
SŁAWOMIR RABE
Likwidator
2005-11-29
2008-10-29
ALBERT BRESSAN
Członek Organu Nadzoru
2003-04-14
2008-10-29
VALTER GATI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-14
2008-10-29
MAURIZIO GALLI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-14
2008-10-29
1960-09-09
MAURIZIO MAZZUCCHELLI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-14
2004-03-18
LARINO TERUZZI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-14
2004-03-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
SŁAWOMIR RABE
DYREKTOR
2003-04-14
2005-11-29
2003-04-14
2005-11-29
I.F.S. - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie