KRS 0000157936
NIP6792595301
REGON35711104200000
NazwaOMC MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOMC MOTORS
Data rejestracji 04 kwi 2003 (21 lat temu) 04 kwi 2003
Data usunięcia 01 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZEMIEŚLNICZA, 26, KRAKÓW, 30-403, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5341100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6792595301
data rejestracji 27 gru 1999
status Czynny
56109025900000000131598695
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
65843700020010015726250009
BS8437 Centrala
ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA
87843700020010015726250001
BS8437 Centrala
ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6491Z LEASING FINANSOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWWOJCIECH PIOTR KORDALEWSKI
Prokurent
2010-01-28
2010-07-20
PROKURA ŁĄCZNA
GRZEGORZ JAN HANKUS
Prokurent
2010-01-28
2010-07-20
PROKURA ŁĄCZNA
JACEK DROGOSZ
Beneficjent
ADAM PIETKIEWICZ
Beneficjent
JACEK DROGOSZ
zgłaszający - inny
Wspólnik
2003-04-04
2009-04-27
14.800 CZTERNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET 1.480.000,00 JEDEN MILION CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH
35704603700000
ADAM PIETKIEWICZ
Wspólnik
2007-02-22
2012-07-27
28.628 (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.862.800,00 ZŁ
JACEK DROGOSZ
Wspólnik
2007-02-22
2012-07-27
24.783 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET OSIEMDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.478.300,00 ZŁ
Wspólnik
2012-07-27
2012-10-01
53.410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.341.000,00 ZŁOTYCH
12258637900000
JACEK DROGOSZ
Członek Organu Nadzoru
2010-08-23
2012-10-01
KINGA WANDA STRZELECKA
Członek Organu Nadzoru
2010-08-23
2012-10-01
ADAM PIETKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-08-23
2012-10-01
JACEK DROGOSZ
Beneficjent
A) 46,4% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA LUKSEMBURSKIEGO HOLDING 1 SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HOLDING 1 S.A. SP.K., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. SPÓŁKI REMI SP. Z O.O. B) 46,4% AKCJI W SPÓŁCE HOLDING 1 S.A. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI HOLDING 1 S.A. SP.K., KTÓRA JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ADAM PIETKIEWICZ
Beneficjent
A) 53,6% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA LUKSEMBURSKIEGO HOLDING 1 SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HOLDING 1 S.A. SP.K., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. SPÓŁKI REMI SP. Z O.O. B) 53,6% AKCJI W SPÓŁCE HOLDING 1 S.A. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI HOLDING 1 S.A. SP.K., KTÓRA JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENCI SĄ UPOWAŻNIENI DO ŁĄCZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
GRZEGORZ JAN HANKUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-20
2012-10-01
JACEK DROGOSZ
PREZES ZARZĄDU
2003-04-04
2010-07-20
ADAM PIETKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-04
2010-07-20
WOJCIECH PIOTR KORDALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-20
2012-10-01
2003-04-04
2004-11-02
RZEMIEŚLNICZA, 31, KRAKÓW, 30-403, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie