KRS 0000163050
NIP6792777806
REGON35656719400000
NazwaPOD DĘBEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOD DĘBEM
Data rejestracji 28 maj 2003 (21 lat temu) 28 maj 2003
Data usunięcia 09 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 22, KRAKÓW, 30-570, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1802000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6792777806
data rejestracji 30 wrz 2003
status Czynny
10150014871214800990950000
SANPL 23 Oddział w Krakowie
ul. Kapelanka 17 30-347 Kraków POLSKA
65150014871214800990820000
SANPL 23 Oddział w Krakowie
ul. Kapelanka 17 30-347 Kraków POLSKA
69150014581214500687420000
SANPL 5 Oddział w Kielcach
ul. Warszawska 28 25-312 Kielce POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7481 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9234 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #6023 POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6521Z LEASING FINANSOWY #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #72 INFORMATYKA #7485 USŁUGI SEKRETARSKIE I TŁUMACZENIEJACEK DROGOSZ
reprezentant
ADAM PIETKIEWICZ
reprezentant
ADAM PIETKIEWICZ
Beneficjent
JACEK DROGOSZ
Beneficjent
Wspólnik
2012-10-24
2012-11-09
3.603 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.801.500,00 ZŁ (JEDEN MILION OSIEMSET JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
12258637900000
JACEK DROGOSZ
Wspólnik
2003-05-28
2007-11-27
10 ( DZIESIĘĆ ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ( PIĘĆ TYSIĘCY ) ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-05-28
2012-10-24
3584 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1792000 ZŁ.
35111008200000
BOGUSŁAW PIOTR WĄS
Prokurent
2008-10-23
2012-11-09
SAMOISTNA
ADAM PIETKIEWICZ
Beneficjent
A) 53,6% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA LUKSEMBURSKIEGO HOLDING 1 SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HOLDING 1 S.A. SP.K., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI I JEDYNYM WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. SPÓŁKI MEGAPOLIS SP. Z O.O. B) 53,6% AKCJI W SPÓŁCE HOLDING 1 S.A. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI HOLDING 1 S.A. SP.K., KTÓRA JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
JACEK DROGOSZ
Beneficjent
A) 46,4% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA LUKSEMBURSKIEGO HOLDING 1 SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HOLDING 1 S.A. SP.K., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI I JEDYNYM WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. SPÓŁKI MEGAPOLIS SP. Z O.O. B) 46,4% AKCJI W SPÓŁCE HOLDING 1 S.A. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI HOLDING 1 S.A. SP.K., KTÓRA JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
ADAM PIETKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-05-28
2012-11-09
JACEK DROGOSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-28
2012-11-09
2003-05-28
2012-11-09
8042 - PROWADZENIE POZASZKOLNYCH FORM SZKOLENIA
2003-05-28
2012-11-09
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA, W TYM ZARZĄDZANIE FLOTAMI POJAZDÓW
2003-05-28
2012-11-09
7415 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI
2003-05-28
2012-11-09
742 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII
2003-05-28
2012-11-09
743 - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2003-05-28
2012-11-09
744 - REKLAMA
2003-05-28
2012-11-09
7450 - REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU
2003-05-28
2012-11-09
747 - SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW
2003-05-28
2012-11-09
7481 - DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
2003-05-28
2012-11-09
7482 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
2003-05-28
2012-11-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-28
2012-11-09
POD DĘBEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-28
2012-11-09
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 22, KRAKÓW, 30-570, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie