KRS 0000157603
NIP8882886753
REGON34006026600000
NazwaFUNDACJA NA RZECZ ZDROWIA MĘŻCZYZN "PRO VIRO"
Krótka nazwaNA RZECZ ZDROWIA MĘŻCZYZN "PRO VIRO"
Data rejestracji 11 kwi 2003 (21 lat temu) 11 kwi 2003
Data usunięcia 16 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres KOŚCIUSZKI, 12, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEKRYSTIAN WALERY ŁUCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2020-12-16
ZBIGNIEW STEFAN WOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2020-12-16
JANUSZ KAZIMIERZ ZABOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2020-12-16
JERZY PIOTR CHAJOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2020-12-16
TOMASZ BĄCZYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2006-03-23
JAROSŁAW MOŻDŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-23
2020-12-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
PIOTR JAN RYBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2003-04-11
2020-12-16
STEFAN DRAWERT
VICE PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2003-04-11
2006-03-23
STEFAN TADEUSZ SZYMCZAK
VICE PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2003-04-11
2006-03-23
PIOTR PRZEMYSŁAW DYKCZYŃSKI
V-CE PREZES DS. ORGANIZACYJNYCH
2006-03-23
2020-12-16
ARTUR WITOLD BIAŁETA
V-CE PREZES DS. FINANSOWYCH
2006-03-23
2020-12-16
2003-04-11
2006-03-23
TORUŃSKA, 87, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie