KRS 0000156201
NIP7262432750
REGON47309030100000
NazwaLINDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaLINDA LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 02 kwi 2003 (21 lat temu) 02 kwi 2003
Data usunięcia 25 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 26A, CHRAPCZEW, 62-730, DOBRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWMICHAŁ ANDRZEJ LESZCZYŃSKI
Wspólnik
2003-04-02
2014-11-25
970 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1940000 ZŁ (JEDEN MILION DZIEWIĘĆSET CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁ)
MICHAŁ LESZCZYŃSKI
Wspólnik
2003-04-02
2009-06-17
10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 20000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁ)
EWA LESZCZYŃSKA
Wspólnik
2003-04-02
2009-06-17
10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 20000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁ)
WIOLETTA LESZCZYŃSKA
Wspólnik
2003-04-02
2009-06-17
10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 20000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁ)
MICHAŁ ANDRZEJ LESZCZYŃSKI
Prokurent
2003-04-02
2003-12-08
ODDZIELNA
ZDZISŁAW BRENDZEL
Prokurent
2004-08-06
2010-03-12
ODDZIELNA
PIOTR WIESŁAW STATUCKI
Prokurent
2010-03-12
2010-08-11
ODDZIALNA
MAREK KASPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-02
2010-06-11
JADWIGA ANNA MOLL
Członek Organu Nadzoru
2003-04-02
2010-06-11
EWA JOLANTA LESZCZYŃSKA KASPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-02
2010-06-11
MAREK ROBECKI
Powiernik
2010-11-04
2014-11-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
ZBIGNIEW KOŁDRAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-02
2004-08-25
ZBIGNIEW KOŁDRAS
WICEPREZES
2004-08-25
2014-11-25
JANUSZ BOGDAN PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-02
2003-12-08
JANUSZ BOGDAN PIOTROWSKI
WICEPREZES
2003-12-08
2004-08-25
MICHAŁ ANDRZEJ LESZCZYŃSKI
PREZES
2003-12-08
2014-11-25
HENRYK DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2003-04-02
2003-12-08
2003-04-02
2010-11-04
LINDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-02
2003-12-08
ZGIERSKA, 211, ŁÓDŹ, 91-497, ŁÓDŹ, POLSKA
2003-12-08
2009-07-16
26, CHRAPCZEW, 62-730, DOBRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie