KRS 0000013395
NIP7282397442
REGON47288417000000
Nazwa"PETRO STANDARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPETRO STANDARD
Data rejestracji 19 maj 2001 (23 lata temu) 19 maj 2001
Data usunięcia 30 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. PIŁSUDSKIEGO, 141, ŁÓDŹ, 92-236, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7282397442
data rejestracji 01 sie 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #1541Z PRODUKCJA NIE OCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW #1542Z PRODUKCJA RAFINOWANYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIAMICHAŁ LESZCZYNSKI
Beneficjent
MICHAŁ LESZCZYNSKI
reprezentant
MICHAŁ ANDRZEJ LESZCZYŃSKI
Wspólnik
2001-05-19
2003-10-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
JAN KURZAJEWSKI
Wspólnik
2001-05-19
2003-10-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
MICHAŁ LESZCZYŃSKI
Wspólnik
2003-10-23
2020-09-30
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ ANDRZEJ LESZCZYŃSKI
Wspólnik
2005-01-24
2015-04-10
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.500 PLN
MICHAŁ ANDRZEJ LESZCZYŃSKI
Prokurent
2001-05-19
2005-01-24
SAMOISTNA
JAN KURZAJEWSKI
Prokurent
2001-05-19
2005-01-24
SAMOISTNA
MICHAŁ LESZCZYNSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ LESZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-19
2003-10-23
WŁADYSŁAW WACŁAW HEYDA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-23
2005-01-24
MICHAŁ LESZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-24
2020-09-30
2001-05-19
2003-10-23
"LINDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie