KRS 0000148584
NIP6680001325
REGON00041891700000
NazwaODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "TARA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaODZIEŻOWA PRACY "TARA"
Data rejestracji 28 sty 2003 (22 lata temu) 28 sty 2003
Data usunięcia 14 maj 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MILEWSKIEGO, 8, TUREK, 62-700, TUREK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻYZDZISŁAW MATEUSZ MARCINKOWSKI
Likwidator
2003-05-09
2007-05-14
MAREK ROBECKI
Likwidator
2004-12-09
2007-05-14
ZENOBIA CELINA CIĘŻADLIK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2007-05-14
ELŻBIETA KAŁUŻNA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2007-05-14
AGATA KLIMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2007-05-14
MIROSŁAWA MAJER
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2007-05-14
DOROTA POKRYWIECKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2007-05-14
MARIOLA ZABAWA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2007-05-14
ZOFIA PRZEKORACKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2007-05-14
ANNA MARIA SOBSTYL
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2007-05-14
ILONA WILCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2007-05-14
BARBARA EUGENIA PRZYBYŁ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2007-05-14
MAREK ROBECKI
Powiernik
2004-12-09
2007-05-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ZDZISŁAW MATEUSZ MARCINKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-28
2003-05-09
IRENA ANNA BOCZEK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-01-28
2003-05-09
2003-01-28
2003-05-09
ODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "TARA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie