KRS 0000143557
NIP6650001013
REGON00045500200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO "KONFEX" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaINWALIDÓW PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO "KONFEX" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 17 gru 2002 (22 lata temu) 17 gru 2002
Data usunięcia 02 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZAGÓROWSKA, 3A, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1414Z PRODUKCJA BIELIZNY #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAZBIGNIEW ADAMKIEWICZ
Likwidator
2009-03-12
2009-10-02
MAGDALENA LEWANDOWSKA
Likwidator
2009-10-02
2013-12-02
MAREK ROBECKI
Likwidator
2010-09-28
2013-12-02
ALBERT KRZYSZTOF KWIECIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2005-07-09
JAN MARCINIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2005-07-09
DARIUSZ POTR WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2005-07-09
JAN GŁOCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2005-07-09
IWONA ROSZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2005-07-09
TERESA MATYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2005-07-09
IRENA WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2003-07-21
MARIA HELENA ŁYKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2005-07-09
HALINA SAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-21
2005-07-09
JÓZEF WALDEMAR WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-09
2007-04-16
MAREK ROBECKI
Powiernik
2010-09-28
2013-12-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU WYMIENIENI W REJESTRZE SPÓŁDZIELNI.
ZBIGNIEW CIESIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-17
2008-12-11
JANINA WAWRZYNIAK
Z-CA PREZESA
2002-12-17
2007-04-16
WALDEMAR WZIĘTEK
ZASTĘPCA PREZESA
2007-04-16
2009-03-12
JÓZEF WALCZAK
ZASTĘPCA PREZESA
2007-04-16
2009-02-26
IRENEUSZ WOLSKI
Z-CA PREZESA
2002-12-17
2007-04-16
ZBIGNIEW ADAMKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-12-11
2009-03-12
ELŻBIETA TRAWIŃSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2009-02-26
2009-03-12
2002-12-17
2009-03-12
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO "KONFEX"
2009-03-12
2010-09-28
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO "KONFEX" W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie