KRS 0000042388
REGON47109443000000
Nazwa"CENTROGAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTROGAS
Data rejestracji 18 wrz 2001 (23 lata temu) 18 wrz 2001
Data usunięcia 14 lut 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIOTRKOWSKA, 273, ŁÓDŹ, 90-457, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 23800000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4020B DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCHPROGAS GMBH&CO.KG/ DORTMUND
Wspólnik
2001-09-18
2003-02-14
23.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.800.000,00 ZŁ.
TOMASZ SALEWICZ
Prokurent
2001-09-18
2001-11-27
SAMOISTNA
WOLFGANG MACHOLZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2003-02-14
ACHIM BREIDENSTEIN
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2003-02-14
MARGARETE KNOPPEK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2003-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU 2) ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
THEODOR HAGGENEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-18
2001-11-27
THEODOR HAGGENEY
CZŁONEK I PREZES ZARZĄDU
2001-11-27
2003-02-14
DIETER SCHOLZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-18
2001-11-27
ZBIGNIEW ADAMKIEWICZ
CZŁONEK I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-11-27
2003-02-14
2001-09-18
2003-02-14
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-18
2003-02-14
"CENTROGAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-18
2003-02-14
PIOTRKOWSKA, 273, ŁÓDŹ, 90-457, ŁÓDŹ, POLSKA
2001-09-18
2003-02-14
4020B - DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
2001-09-18
2003-02-14
4533C - WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH
2001-09-18
2003-02-14
5050Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW
2001-09-18
2003-02-14
5112Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
2001-09-18
2003-02-14
5151Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH
2001-09-18
2003-02-14
5165Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO
2001-09-18
2003-02-14
5248G - SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-09-18
2003-02-14
6311C - PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie