KRS 0000054977
NIP5372002512
REGON03027188500000
Nazwa"FLAGA TERMINAL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ
Krótka nazwa"FLAGA TERMINAL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ
Data rejestracji 31 paź 2001 (23 lata temu) 31 paź 2001
Data usunięcia 04 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 159, WÓLKA DOBRYŃSKA, 21-512, ZALESIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5386000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEWOLFGANG MACHOLZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2006-07-07
THEODOR HAGGENEY
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2003-08-14
MAŁGORZATA KNOPPEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2006-07-07
ACHIM REHFELDT
Członek Organu Nadzoru
2003-08-14
2006-07-07
JOSEF WEINZIERL
Członek Organu Nadzoru
2006-07-07
2013-01-04
REINHARD SCHODLBAUER
Członek Organu Nadzoru
2006-07-07
2013-01-04
GERALD RESCH
Członek Organu Nadzoru
2009-04-17
2013-01-04
DIETER SCHOLZ
Członek Organu Nadzoru
2006-07-07
2009-04-17
"PROGAS EUROGAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Wspólnik
2001-10-31
2002-12-16
854 UDZIAŁY PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.267.000 ZŁ
010370150
Wspólnik
2002-12-16
2012-08-01
10772 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.386.000,00 ZŁ
01037015000000
Wspólnik
2012-08-01
2013-01-04
10772 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.386.000,00 ZŁ
47007363800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RYSZARD BUCHOWIECKI
CZŁONEK I PREZES
2001-10-31
2002-09-17
JAN MAKSYMOWICZ
CZŁONEK I ZASTĘPCA PREZESA
2001-10-31
2013-01-04
ZBIGNIEW KRZYSZTOF ADAMKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-17
2005-03-08
JAROSŁAW FUDAŁA
CZŁONEK I PREZES ZARZĄDU
2005-03-08
2007-03-13
JACEK TADEUSZ BURZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-13
2008-02-27
MAREK ZYGMUNT NOCULAK
CZŁONEK I PREZES ZARZĄDU
2008-02-27
2013-01-04
2001-10-31
2002-03-27
"PROGAS EUROGAZ TERMINAL ZABORZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WÓLCE DOBRYŃSKIEJ
2002-03-27
2009-11-27
"PROGAS EUROGAZ TERMINAL ZABORZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie