KRS 0000153277
REGON27671566000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MEGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MEGA"
Data rejestracji 10 mar 2003 (22 lata temu) 10 mar 2003
Data usunięcia 05 mar 2007 05 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MISJONARZY OBLATÓW MN, 27, KATOWICE, 40-129, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2830B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY (POZA KOTŁAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ) #2911B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2940B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #7514Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWŁODZIMIERZ REGULSKI
Wspólnik
2003-03-10
2007-03-05
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
MAREK GUZIŃSKI
Wspólnik
2004-06-14
2004-10-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ.
Wspólnik
2004-06-14
2007-03-05
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ.
27790395400000
PRZEMYSŁAW GUZIŃSKI
Wspólnik
2004-10-29
2007-03-05
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
ANDRZEJ ZBIGNIEW CZARNIK
Wspólnik
2003-03-10
2007-03-05
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,000 ZŁ
ARTUR PAWEŁ OLSZÓWKA
Wspólnik
2003-03-10
2007-03-05
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
ARTUR PAWEŁ OLSZÓWKA
Prokurent
2004-06-14
2004-06-23
SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW GUZIŃSKI
Prokurent
2004-10-29
2005-08-05
SAMOISTNA
WIESŁAW KAZIMIERZ RUDNY
Likwidator
2005-12-07
2006-05-29
ANDRZEJ HAUPT
Likwidator
2006-05-29
2007-03-05
JUTA WERONIKA MAROSZEK OLSZÓWKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-10
2004-06-14
WŁODZIMIERZ REGULSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-10
2003-10-01
BARBARA KOZAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-01
2004-06-14
ANDRZEJ ZBIGNIEW CZARNIK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-10
2004-06-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WŁODZIMIERZ REGULSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-29
2005-12-07
TADEUSZ JAN KIECKA NIECHAJOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-03-10
2003-10-01
ARTUR PAWEŁ OLSZÓWKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-10
2004-06-14
WŁODZIMIERZ REGULSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-01
2004-06-14
ANDRZEJ ZBIGNIEW CZARNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-14
2004-10-29
MAREK GUZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-14
2004-10-29
WŁODZIMIERZ REGULSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-24
2004-10-29
2003-03-10
2005-12-07
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MEGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-10
2003-10-01
BYTKOWSKA, 1B, KATOWICE, 40-955, KATOWICE, POLSKA
2003-10-01
2005-08-05
MATEJKI, 3, KATOWICE, 40-077, KATOWICE, POLSKA
2005-08-05
2005-10-11
MISJONARZY OBLATÓW, 27, KATOWICE, 40-129, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie