KRS 0000147814
NIP6471896217
REGON27353977600000
NazwaCENTROTECHNIKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCENTROTECHNIKA
Data rejestracji 24 sty 2003 (22 lata temu) 24 sty 2003
Data usunięcia 19 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WODZISŁAWSKA, 26, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 15000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji150000
Dane podatkowe
NIP 6471896217
data rejestracji 01 lut 2001
status Czynny
34175000120000000036412321
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
93116022020000000385444829
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJMIECZYSŁAW IGNACY KUŚKA
Beneficjent
MIECZYSŁAW KUŚKA
Beneficjent
BEATA ANNA KUŚKA
zgłaszający - członek zarządu
BEATA ANNA KUŚKA
Prokurent
2018-08-16
2020-06-19
PROKURA SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA
ALBERT JÓZEF RYGOL
Prokurent
2019-07-03
2020-06-19
PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
MICHAŁ CZUBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-24
2007-10-08
STANISŁAW SKOWROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-24
2012-09-13
JAN LISZKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-24
2012-09-13
BARBARA MICHALINA DANIŁ
Członek Organu Nadzoru
2017-06-22
2020-06-19
ADAM DANIŁ
Członek Organu Nadzoru
2018-08-16
2020-06-19
MIECZYSŁAW IGNACY KUŚKA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-08
2018-08-16
GENOWEFA KUŚKA
Członek Organu Nadzoru
2012-09-13
2020-06-19
FELICJA AGNIESZKA ALBRECHT
Członek Organu Nadzoru
2012-09-13
2017-06-22
MIECZYSŁAW IGNACY KUŚKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MIECZYSŁAW KUŚKA
Beneficjent
PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU
FELICJA AGNIESZKA ALBRECHT
PREZES ZARZĄDU
2003-01-24
2007-10-08
BEATA ANNA KUŚKA
PREZES ZARZĄDU
2007-10-08
2018-08-16
MIECZYSŁAW IGNACY KUŚKA
PREZES ZARZĄDU
2018-08-16
2020-06-19
2003-01-24
2020-06-19
SPÓŁKA AKCYJNA
2003-01-24
2020-06-19
CENTROTECHNIKA SPÓŁKA AKCYJNA
2003-01-24
2020-06-19
WODZISŁAWSKA, 26, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
2017-06-22
2020-06-19
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2017-06-22
2020-06-19
4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2017-06-22
2020-06-19
6491Z - LEASING FINANSOWY
2017-06-22
2020-06-19
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2017-06-22
2020-06-19
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2017-06-22
2020-06-19
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2017-06-22
2020-06-19
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2017-06-22
2020-06-19
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2017-06-22
2020-06-19
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2017-06-22
2020-06-19
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie