KRS 0000142776
NIP9910259308
REGON53234376800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PRYMAT
Data rejestracji 12 gru 2002 (22 lata temu) 12 gru 2002
Data usunięcia 16 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RÓŻYCKIEGO, 1 c, WROCŁAW, 51-608, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMALESZEK MARIAN CZAPLA
Wspólnik
2002-12-12
2020-12-16
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,-ZŁOTYCH
ADAM ANDRZEJ JAKUBIAK
Wspólnik
2002-12-12
2007-04-13
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,-ZŁOTYCH
ZBIGNIEW TADEUSZ JAKUBIAK
Wspólnik
2007-04-13
2009-12-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
SEBASTIAN ARKADIUSZ POCZEKAŃCZYK
Wspólnik
2009-12-17
2020-12-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM ANDRZEJ JAKUBIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-12
2005-09-21
ALBERT JÓZEF RYGOL
PREZES ZARZĄDU
2005-09-21
2006-08-10
LESZEK ROMAN OSTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-10
2007-04-13
ZBIGNIEW TADEUSZ JAKUBIAK
PREZES ZARZĄDU
2007-04-13
2009-12-17
SEBASTIAN ARKADIUSZ POCZEKAŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-12-17
2013-11-22
2002-12-12
2003-12-18
BRZEZIE K/OPOLA, 46-021, BRZEZIE K/OPOLA, POLSKA
2003-12-18
2007-04-13
WSCHODNIA, 25, OPOLE, 45-449, OPOLE, POLSKA
2007-04-13
2010-01-25
KRZYWOUSTEGO, 21, WROCŁAW, 51-165, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie