KRS 0000129844
REGON27015087100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNE
Data rejestracji 11 wrz 2002 (22 lata temu) 11 wrz 2002
Data usunięcia 29 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLSKA, 21, ZAWIERCIE, 42-400, ZAWIERCIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1165500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6021A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKGMINA ZAWIERCIE
Wspólnik
2002-09-11
2005-11-29
2331 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.165.500,00 ZŁ
000515968
JANINA MIECZYSŁAWA ZDAŃSKA
Prokurent
2002-09-11
2005-11-29
PROKURA ŁĄCZNA
STANISŁAW ANTONI SZYBA
Prokurent
2002-09-11
2005-11-29
PROKURA ŁĄCZNA
ROMAN MARIAN NITECKI
Likwidator
2003-03-24
2005-11-29
STEFAN ZYSS
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2005-11-29
KRYSTYNA KOŁTON
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2005-11-29
GABRIELA JANINA GŁOWANIA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2005-11-29
TOMASZ KĘDZIORA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2005-11-29
JANUSZ OLECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2005-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I OSOBIŚCIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A TAKŻE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
ROMAN MARIAN NITECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-11
2005-11-29
2002-09-11
2003-03-24
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie